Математика 4-7 класс Lav

1
Ответы:

6. Вычислить:

1) (2,18 - 1,39) * 6,4 + 26,3

2,18 - 1,39 = 0,79

0,79 * 6,4 = 5,056

5,056 + 26,3 = 31,356

2) 9,012 - (56,2 - 49,19) * 1,2

56,2 - 49,19 = 7,01

7,01 * 1,2 = 8,412

9,012 - 8,412 = 0,6

7. Купили 6 кг сахара по цене 3,75 руб. за килограмм и 9 кг слив по цене 4,75 руб. за килограмм. Сколько гривен заплатили за всю покупку?

6 * 3,75 + 9 *4,75 = 22,5 + 42,75 = 65,25

1
Отв. дан Jooooo

Магазин в течении трех дней продал завезенную капусту. Первого дня продали 84 кг, что ставило 7/19 всей капусты. Сколько килограммов капусты продали второго дня, если третьего продали 5/12 всей капусты?

Найдем сколько всего капусты:

84 кг это 7/19 от всей капусты

19/19 - 7/19 = 12/19

найдем сколько капусты 12/19 и сложим с первым днем

84 - 7/19

x - 12/19

(84 * 12/19) : 12/19 = 144

144 + 84 = 228 это всего капусты

найдем третий день, это 5/12 от всей

5/12 от 228 = 95

найдем второй день: 228 - 95 - 84 = 49

1
Отв. дан Jooooo

Вычислить:

1) 18 * 19 + 276 : 12

18 * 9 = 162

276 : 12 = 23

162 + 23 = 185

2) 28*36 - 1836 : 17 =

28*36 = 1 008

1836 : 17 = 108

1008 - 108 = 900

3) 29 * 44 - 4326 : 21

29 * 44 = 1 276

4326 : 21 = 206

1 276 - 206 = 1 070

4) 37 * 51 - 8512 : 28

37 * 51 = 1887

8512 : 28 = 304

1887 - 304 = 1 583

2. Решить уравнение:

1) 4(x + 11) = 84

4x + 44 = 84

4x = 84 - 44

4x = 40

x = 40 : 4

x = 10

2) 3(x - 9) = 69

3x - 27 = 69

3x = 69 + 27

3x = 96

x = 96 : 3

x = 32

3) 8(19 - x) = 144

152 - 8x = 144

-8x = 144 - 152

-8x = −8

x = -8 : -8

x = 1

4) (x + 7) : 13 = 4

(x + 7) = 4 * 13

x + 7 = 52

x = 52 - 7

x = 45

5) (x - 36) : 25 = 32

x - 36 = 32 * 25

x - 36 = 800

x = 800 + 36

x = 836

3. Задача

На базу за три дня привезли 3840 кг морковки. Второго дня привезли в три раза больше морковки, чем первого, а третьего на 560 кг меньше, чем первого и второго дня вместе. Сколько кг морковки привозили на базу каждый день.

1 день - x

2 день - 3x

3 день - (x + 3x) - 560

x + 3x + (x + 3x) - 560 = 3840

8x = 3840 + 560

8x = 4 400

x = 4 400 : 8

x = 550 - первый день

550 * 3 = 1650 - второй день

(550 + 1650) - 560 = 1 640 - третий день

4. Вычислить:

4(7/11) - 4(3/11) = (51 − 47)/11 = 4/11

2(3/7) + 3(1/7) + 2/7 = 17/7 + 22/7 + 2/7 = (17 + 22 + 2)/7 = 41/7 = 5(6/7)

2(7/18) + 4(11/8) = (43 + 83)/18 = 126/18 = 7

10(23/36) + 8(12/36) = 383/36 + 300/36 = (383 + 300)/36 = 683/36 = 18(35/36)

4(2/7) - 2(6/7) = 30/7 − 20/7 = (30 − 20)/7 = 10/7 = 1(3/7)

5(1/11) - 1(4/11) = 56/11 − 15/11 = (56 − 15)/11 = 41/11 = 3(8/11)

1
Отв. дан Jooooo
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте